Hanes ariannol TSEDOKO LIMITED
Rhif yr elusen: 268521
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £817.98k | £506.45k | £604.48k | £468.84k | £477.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £497.56k | £550.24k | £476.57k | £465.80k | £519.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £250.00k | £78.64k | £166.25k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £567.98k | £427.81k | £438.23k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £78.64k | £166.25k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £357.65k | £474.82k | £354.02k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £139.91k | £75.42k | £122.55k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.90k | £0 | £17.14k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £341.75k | £474.82k | £336.88k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £139.91k | £75.42k | £122.55k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.