Hanes ariannol THE INSTITUTION OF LIGHTING PROFESSIONALS
Rhif yr elusen: 268547
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £716.49k | £777.29k | £489.99k | £552.62k | £786.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £831.20k | £853.73k | £635.43k | £640.57k | £715.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.65k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £55.04k | £37.92k | N/A | £17.59k | £21.22k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £636.03k | £710.95k | N/A | £512.90k | £758.06k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £25.42k | £28.42k | N/A | £22.14k | £7.18k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £722.78k | £781.62k | N/A | £573.00k | £646.54k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £61.60k | £19.67k | N/A | £12.74k | £18.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | £54.83k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £11.36k | £10.14k | |
|
Gwariant - Arall | £46.81k | £52.43k | N/A | £54.83k | £50.23k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.