Dogfen lywodraethu THE INSTITUTION OF LIGHTING PROFESSIONALS
Rhif yr elusen: 268547
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21 JANUARY 1928 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS OF 23 SEPTEMBER 1985, 19 SEPTEMBER 1988 AND 15 JUNE 2010. CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 23 JULY 2010
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, ENCOURAGE AND IMPROVE THE SCIENCE AND ART OF LIGHTING FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND FOR THIS PURPOSE TO FACILITATE THE EXCHANGE OF INFORMATION AND IDEAS ON THE SUBJECT AMONG MEMBERS OF THE INSTITUTION AND OTHERWISE AND IN FURTHERANCE THEREOF BUT NOT FURTHER OR OTHERWISE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.