ymddiriedolwyr 5TH WOODBRIDGE SEA SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 268625
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (33 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Bell | Cadeirydd | 01 January 2020 |
|
|
||||
Laura Keer | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Philippa Calver | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Katherine Bell | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Matthew Davies | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Eamonn Cullinan | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Simon Owen | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Flora Winter | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Janet Perry | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
craig finch | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Liesl Villiers | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Duncan Russell | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
ben Whittle | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Philippa Claire Owen | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Dr Nicola Notcutt | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Barrie Hayter | Ymddiriedolwr | 10 August 2018 |
|
|
||||
MS Niicola Tooke | Ymddiriedolwr | 23 April 2015 |
|
|
||||
Dr Jonathan Douse | Ymddiriedolwr | 26 January 2014 |
|
|
||||
MAGGIE ULPH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.