Dogfen lywodraethu HISTON AND IMPINGTON BROOK PRIMARY SCHOOL PARENT-TEACHER-FRIENDS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 268870
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 NOV 1974 AS AMENDED ON 06 NOV 1980 AS AMENDED ON 11 NOV 1992 AS AMENDED ON 09 NOV 2000 AS AMENDED ON 17 MAR 2017 as amended on 20 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS AT THE HISTON JUNIOR SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL (NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
HISTON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.