ymddiriedolwyr THE ANALYTICAL CHEMISTRY TRUST FUND
Rhif yr elusen: 268893
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Graeme Turnbull | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Dr Drupad Trivedi | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Janice Haines | Ymddiriedolwr | 02 September 2024 |
|
|
||||
Professor Bhavik Patel | Ymddiriedolwr | 02 September 2024 |
|
|
||||
Dr Lee Dingwall | Ymddiriedolwr | 02 September 2024 |
|
|
||||
Dr Leon Barron | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Paul O'Nion | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Professor Karen Jane Faulds | Ymddiriedolwr | 20 August 2020 |
|
|
||||
Dr Melanie Bailey | Ymddiriedolwr | 20 August 2020 |
|
|
||||
Dr Zoe Joanna Ayres | Ymddiriedolwr | 20 August 2020 |
|
|
||||
Prof. Royston Goodacre | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
||||
Dr Victoria Hilborne | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
||||
Dr Jacquin Wilford-Brown | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.