Dogfen lywodraethu THE LEAGUE OF FRIENDS OF HORSHAM HOSPITAL
Rhif yr elusen: 269001
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27/02/1959 AS AMENDED ON 04/05/1960 AS AMENDED ON 02/05/1963 AS AMENDED ON 22/05/1972 AS AMENDED ON 21/05/1973 AS AMENDED ON 22/05/1978 AS AMENDED ON 24/05/1982 AS AMENDED ON 05/06/2013
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PATIENTS AND FORMER PATIENTS OF HORSHAM HOSPITAL AND OTHERS IN THE COMMUNITY WHO ARE SICK, DISABLED OR INFIRM AND GENERALLY SUPPORT THE WORK OF THE SAID HOSPITAL
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
HORSHAM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.