Hanes ariannol THE PETERBOROUGH SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 269667
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.25m | £5.95m | £6.29m | £7.14m | £7.81m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.13m | £6.07m | £6.06m | £6.89m | £7.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £178.31k | £402.77k | £227.74k | £247.30k | £200.58k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.61k | £209.99k | £44.26k | £6.11k | £4.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £41.26k | £26.75k | £23.21k | £58.85k | £60.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.18m | £5.70m | £6.21m | £7.04m | £7.63m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £22.42k | £16.51k | £9.79k | £17.08k | £114.65k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.15k | £0 | £17.79k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.05m | £5.99m | £6.03m | £6.83m | £7.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £82.75k | £79.58k | £29.29k | £57.69k | £89.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.32k | £22.97k | £23.27k | £23.16k | £28.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.86k | £3.67k | £3.72k | £3.99k | £3.82k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.