ymddiriedolwyr THE PETERBOROUGH SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 269667
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Craig | Cadeirydd | 28 September 2018 |
|
|
||||||||||
John Glenn Roach | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||||||||
Gavin Patrick Hynes | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||||||||
Kanchan Chakraborty | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||||||||
Dr Nainika Suresh Menon | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||||||||
Rev Canon Timothy Morris Alban Jones | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|||||||||||
Ruth Ellen Rutherford Gifford | Ymddiriedolwr | 20 August 2021 |
|
|
||||||||||
Sarah Ann Dixon | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||||||||
MISS Helen Louise Milligan | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||||||||
Paul Thomas Simmons | Ymddiriedolwr | 17 March 2014 |
|
|
||||||||||
KATIE CAROLINE HART | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
LYNNE AYRES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.