Dogfen lywodraethu THE ISLES OF SCILLY MUSEUM ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 270055
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 2ND MAY 1975 AS AMENDED ON 3RD JUNE 1999, AS AFFECTED BY UNITING DIRECTION DATED 7 JULY 2003 & AS AMENDED 25 JULY 2003 AND 20 MAY 2009.
Gwrthrychau elusennol
THE MAINTENANCE AND ADMINISTRATION OF THE ISLE OF SCILLY MUSEUM AND THE FURTHERANCE OF THE CHARITABLE AND EDUCATIONAL PURPOSES FOR WHICH THAT MUSEUM WAS ESTABLISHED AND THE ADVANCEMENT OF LEARNING, SCHOLARSHIP AND GENERAL EDUCATION OF THE INHABITANTS OF THE ISLE OF SCILLY AND THE GENERAL PUBLIC.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ISLES OF SCILLY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.