Hanes ariannol HYMNS ANCIENT AND MODERN LIMITED
Rhif yr elusen: 270060
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.37m | £6.28m | £6.46m | £6.66m | £6.73m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.12m | £6.73m | £6.46m | £6.59m | £7.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £119.76k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £63.01k | £44.22k | £60.56k | £38.12k | £24.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.15m | £5.99m | £6.24m | £6.50m | £6.52m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26.08k | £20.56k | £4.57k | £8.36k | £46.21k | |
|
Incwm - Arall | £125.43k | £224.19k | £158.57k | £113.88k | £145.90k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.12m | £6.73m | £6.46m | £6.59m | £7.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £54.58k | £58.42k | £57.12k | £60.80k | £69.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £57.12k | £75.63k | £68.06k | £73.65k | £63.01k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.