Hanes ariannol THE A G CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 271167
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2006 | 05/04/2007 | 05/04/2008 | 05/04/2009 | 05/04/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.45k | £11.84k | £12.40k | £12.59k | £11.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.00k | £11.50k | £12.00k | £12.50k | £12.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.