Hanes ariannol ST MARY'S SCHOOLS PARENT TEACHER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 271174
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/09/2018 | 01/09/2019 | 01/09/2020 | 01/09/2021 | 01/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.08k | £18.77k | £22.56k | £9.83k | £49.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.60k | £19.29k | £19.33k | £9.84k | £48.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.