ymddiriedolwyr THE DECORATIVE ARTS SOCIETY 1850 TO PRESENT
Rhif yr elusen: 271838
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Paul Davidson Werner | Cadeirydd | 13 July 2023 |
|
|||||
Martin Jeffrey Webster | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Anthony David Bernbaum | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
David Ira Wurtzel | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
Annabel Frances Dunkels | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|
||||
Matthew Winterbottom | Ymddiriedolwr | 26 June 2014 |
|
|
||||
SARAH CHRISTINE NICHOLS | Ymddiriedolwr | 20 January 2013 |
|
|
||||
Robin Lindsay Geoffrey Wyatt | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET JOAN BAIRD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.