ymddiriedolwyr HENLEY SYMPHONY ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 271849
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS JUDY WHITTAKER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Alison Wagland | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Rosalind Farrell | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Kate Lorimer | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Dr David Edward Sadler | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Julia Woodroffe | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Clive Sieling | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Elisabeth Alice Cawood | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|
||||
Dr ALICE ELEANOR CARTER | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|||||
Katie Mole | Ymddiriedolwr | 14 November 2015 |
|
|
||||
FRANCES WINIFRED YEOWART | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MAUREEN IDOWU MA GRSAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.