Hanes ariannol DESIGN COUNCIL

Rhif yr elusen: 272099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.88m £3.61m £4.52m £4.27m £3.64m
Cyfanswm gwariant £5.56m £3.59m £4.78m £4.15m £3.95m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £402.63k £253.01k £408.82k N/A £164.90k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.77m £1.97m £2.17m £2.45m £2.40m
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £727.00k £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.15m £3.61m £4.52m £4.27m £3.64m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £6.00k £539 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.56m £3.59m £4.78m £4.15m £3.95m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £53.00k £53.00k £63.00k £66.00k £60.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £447.50k £325.00k £299.00k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0