Hanes ariannol THE NATIONAL ANKYLOSING SPONDYLITIS SOCIETY
Rhif yr elusen: 272258
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £684.02k | £1.32m | £1.14m | £792.39k | £7.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £755.23k | £773.59k | £906.52k | £2.98m | £18.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £519.75k | £1.08m | £925.44k | £448.43k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £79.81k | £70.43k | £87.00k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £140.65k | £133.64k | £117.52k | £228.55k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £23.62k | £22.95k | £25.35k | £24.22k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £964 | £5.28k | £4.18k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £36.79k | £682.29k | £539.14k | £163.92k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £631.70k | £643.55k | £777.33k | £2.89m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £123.53k | £130.04k | £129.20k | £93.55k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.71k | £10.31k | £46.30k | £100.23k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £27.63k | £25.79k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.