Hanes ariannol MECO UK AND IRELAND
Rhif yr elusen: 272327
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £637.96k | £746.53k | £649.62k | £651.42k | £705.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £751.89k | £648.92k | £640.25k | £686.40k | £730.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £637.22k | £703.13k | £609.90k | £648.63k | £700.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £38 | £0 | £1.30k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £698 | £384 | £337 | £1.48k | £1.06k | |
|
Incwm - Arall | £47 | £42.98k | £39.39k | £0 | £3.05k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £24.05k | £135.22k | £21.93k | £72.35k | £64.76k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £682.81k | £613.64k | £619.82k | £611.06k | £659.02k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.79k | £11.07k | £13.08k | £14.34k | £2.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.