Hanes ariannol THE GARWOOD FOUNDATION
Rhif yr elusen: 272905
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.54m | £3.45m | £2.54m | £2.88m | £3.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.51m | £3.52m | £2.55m | £2.90m | £2.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.05m | £2.92m | £1.94m | £2.31m | £2.65m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £30.23k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £139.13k | £181.21k | £359.26k | £227.75k | £86.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £323.06k | £326.75k | £224.04k | £329.45k | £311.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.05m | £2.92m | £1.94m | £2.31m | £2.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26.63k | £30.87k | £20.86k | £20.45k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £16.33k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £359.26k | £0 | £24.63k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.29m | £3.22m | £2.37m | £2.69m | £2.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £214.86k | £300.65k | £183.03k | £204.39k | £189.59k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £15.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.