Dogfen lywodraethu THE INTERNATIONAL CEREBRAL PALSY SOCIETY
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09 DEC 1976 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30 SEP 1982 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04 DEC 1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07 MAY 1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05 NOV 2017
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PERSONS SUFFERING FROM CEREBRAL PALSY AND RELATED DISORDERS AND TO PROMOTE RESEARCH INTO THE DEVELOPMENT OF TREATMENT OF CEREBRAL PALSY TO SECURE THE RELIEF OF THOSE SUFFERING FROM CEREBRAL PALSY AND TO PUBLISH THE RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
THROUGHOUT THE WORLD
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.