ymddiriedolwyr THE SAVOY SINGERS
Rhif yr elusen: 273603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVIEN ANDREWS | Cadeirydd |
|
||||||
Jennifer Tanja Louise Sturt | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Simon Lindley | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Johanna Smith | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Janet Bartrop | Ymddiriedolwr | 11 July 2018 |
|
|
||||
Cara Louise Bingham | Ymddiriedolwr | 25 June 2018 |
|
|
||||
Dr Richard Pennington | Ymddiriedolwr | 15 July 2017 |
|
|
||||
JOANNA LANGDON | Ymddiriedolwr | 06 September 2013 |
|
|
||||
RACHAEL JONES | Ymddiriedolwr | 06 September 2013 |
|
|
||||
SAMANTHA JOHNSON | Ymddiriedolwr | 06 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.