ymddiriedolwyr THE ST MARYLEBONE SOCIETY
Rhif yr elusen: 274082
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS GABY HIGGS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Joseph Yoav Dangoor | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Johan van der Merwe | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Maureen Elizabeth Queenan | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
Patricia Kleinman | Ymddiriedolwr | 18 July 2016 |
|
|
||||
Moira Parkes | Ymddiriedolwr | 09 November 2015 |
|
|
||||
Dr MICHAEL WILLIAM FRAZER WOOD | Ymddiriedolwr | 29 January 2013 |
|
|
||||
ROBERT LINDSAY MCAULAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN LUSCOMBE WYLIE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.