Hanes ariannol DINA PERELMAN TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 274165
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.15m | £1.10m | £1.10m | £1.10m | £1.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.15m | £1.18m | £1.17m | £1.18m | £1.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £668.14k | £398.08k | £409.19k | £331.88k | £399.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £484.91k | £705.06k | £691.42k | £770.92k | £838.85k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £841.76k | £905.48k | £849.38k | £835.69k | £1.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £312.80k | £272.14k | £319.40k | £344.72k | £270.59k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.74k | £12.32k | £12.65k | £11.65k | £11.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £826.02k | £893.16k | £836.73k | £824.03k | £1.04m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £312.80k | £272.14k | £319.40k | £344.72k | £270.59k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.