ymddiriedolwyr THE WORSHIPFUL COMPANY OF CONSTRUCTORS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 274573
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr PAUL SHEPHERD CBE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Edward Philip Willmott | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Michael Gordon Ankers OBE | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Dr Deborah Pullen MBE | Ymddiriedolwr | 19 September 2021 |
|
|
||||
Victoria Russell | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Robert Heathfield | Ymddiriedolwr | 05 May 2020 |
|
|
||||
DOUGLAS BARRAT | Ymddiriedolwr | 31 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.