Hanes ariannol THE SIR HAROLD HILLIER GARDENS AND ARBORETUM
Rhif yr elusen: 274737
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.03m | £1.86m | £2.73m | £1.90m | £2.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.85m | £1.79m | £2.19m | £2.05m | £2.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £348.01k | £145.32k | £1.30m | £277.64k | £42.23k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £112.63k | £100.87k | £1.18m | £90.79k | £63.59k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.46m | £1.49m | £1.08m | £1.41m | £1.58m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £116.64k | £118.86k | £113.26k | £122.23k | £136.81k | |
|
Incwm - Arall | £348.01k | £145.32k | £353.03k | £275.39k | £227.39k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £29.56k | £0 | £58.92k | £20.43k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.85m | £1.79m | £2.19m | £2.05m | £2.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £85.41k | £86.69k | £130.29k | £55.37k | £55.48k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.