Dogfen lywodraethu LOWESTOFT CIVIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 275069
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 8 NOVEMBER 1977 AS AMENDED 9 APRIL 1981, 1989/1990 (RECORDED 15 MARCH 2001), 15 MAY 1996 AND 22 JUNE 1997
Gwrthrychau elusennol
(I) TO STIMULATE PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT. (II) TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING, ARCHITECTURE AND AMENITY IN R AFFECTING THE AREA OF BENEFIT. (III) TO SECURE THE PRESERVATION, PROTECTION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST OR NATURAL BEAUTY IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE FORMER BOROUGH OF LOWESTOFT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.