Hanes ariannol ROYAL COLLEGE OF OCCUPATIONAL THERAPISTS
Rhif yr elusen: 275119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.57m | £8.33m | £8.39m | £8.50m | £9.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.06m | £7.77m | £8.71m | £9.16m | £11.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £211.00k | £214.14k | £48.16k | N/A | £18.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £18.71k | £15.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.08m | £7.87m | £8.15m | £8.10m | £8.81m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £330.00k | £222.00k | £178.00k | £94.97k | £179.00k | |
|
Incwm - Arall | £158.00k | £235.00k | £67.00k | £281.55k | £18.42k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £18.71k | £15.58k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.06m | £7.77m | £8.71m | £9.13m | £10.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £22.28k | £969.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £221.00k | £0 | £0 | £63.97k | £127.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £22.28k | £28.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.