Dogfen lywodraethu ROYAL COLLEGE OF OCCUPATIONAL THERAPISTS
Rhif yr elusen: 275119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10 JAN 1978 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24 SEP 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08 JAN 2008 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 12 APR 2017 as amended on 21 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF THE SCIENCE OF OCCUPATIONAL THERAPY AND THE BETTER TRAINING AND EDUCATION OF PRACTITIONERS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.