ymddiriedolwyr ROYAL COLLEGE OF OCCUPATIONAL THERAPISTS
Rhif yr elusen: 275119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Carnegie | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Jacqueline Gordon | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Aisling Durkin | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Janine Hackett | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Dr Sureshkumar Kamalakannan | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Dr Anita Atwal | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Odeth Richardson | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Paul Dunning | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Cathryn Elizabeth Holding | Ymddiriedolwr | 11 June 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.