ymddiriedolwyr ASSOCIATION OF BRITISH SPECTROSCOPISTS TRUST
Rhif yr elusen: 275189
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (18 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Nicholas R Walker | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
DR SUSAN CROSLAND | Ymddiriedolwr | 30 July 2023 |
|
|
||||
Dr Neil John Everall BSc PhD FRSC FSAS | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Professor John Joseph Monaghan MBE CChem FRSC | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Professor Duncan Graham | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Dr T L THRELFALL | Ymddiriedolwr | 01 January 1984 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.