ymddiriedolwyr ST PETER'S AND ST PAUL'S MARLBOROUGH TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 275557
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNMARIE JOAN NEWBIGIN | Cadeirydd | 15 June 2020 |
|
|
||||
Paul Crerand | Ymddiriedolwr | 04 April 2024 |
|
|||||
Robert Bryan Pick | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Nicola Evans | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||
Michael Julian Stokes | Ymddiriedolwr | 15 June 2020 |
|
|
||||
JANE NICHOLSON | Ymddiriedolwr | 15 September 2013 |
|
|
||||
JOHN PARRY YATES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.