Hanes ariannol MEADOW NURSERY SCHOOL PARENTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 275966
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £174.35k | £169.73k | £163.14k | £171.41k | £179.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £158.29k | £166.32k | £150.98k | £170.14k | £184.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £130.41k | £136.82k | £134.25k | £136.67k | £142.46k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.83k | £7.13k | N/A | N/A | £849 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.