Dogfen lywodraethu MEADOW NURSERY SCHOOL PARENTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 275966
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 MAY 1978 AS AMENDED 5 FEBRUARY 1979, 22 SEPTEMBER 1987, 15 OCTOBER 1981, 21 OCTOBER 1996, 07 NOVEMBER 2001 AND 14 NOVEMBER 2005 AND 19 NOVEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE NURSERY EDUCATION UNDER PROFESSIONAL SUPERVISION IN THE DISTRICT OF WOKINGHAM FOR CHILDREN FROM THE AGE OF TWO UNTIL THEY REACH COMPULSORY SCHOOL AGE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
DISTRICT OF WOKINGHAM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.