ymddiriedolwyr THE BROUGHTON PLAYING FIELDS AND VILLAGE HALL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 276511
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIVE GRESHAM | Cadeirydd | 06 January 2012 |
|
|
||||
Laura Groom | Ymddiriedolwr | 03 April 2024 |
|
|||||
Mark Coster | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
TRIVENA FLECKNEY | Ymddiriedolwr | 14 August 2023 |
|
|
||||
Charlotte Bodicoat | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|||||
Mark Malitskie | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|||||
Ros Gresham | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Andrew John Tempest | Ymddiriedolwr | 13 January 2021 |
|
|||||
Don Harper | Ymddiriedolwr | 13 January 2021 |
|
|
||||
Simon Aston | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Ravi Zutshi | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|||||
Barbara Zutshi | Ymddiriedolwr | 20 September 2016 |
|
|
||||
PAT SCOUSE | Ymddiriedolwr | 08 September 2015 |
|
|
||||
Bryony Gates | Ymddiriedolwr | 09 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.