Hanes ariannol PARHAM PARK LIMITED
Rhif yr elusen: 276673
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.71m | £983.12k | £1.02m | £1.11m | £1.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.47m | £1.02m | £906.66k | £1.14m | £1.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £43.08k | £27.32k | N/A | £242.15k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.01m | £595.82k | £494.31k | £469.71k | £564.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £453.52k | £82.30k | £220.08k | £320.69k | £547.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £245.30k | £301.19k | £310.07k | £323.93k | £338.91k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £3.82k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.43m | £957.74k | £846.13k | £1.07m | £1.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £37.27k | £62.35k | £60.53k | £72.10k | £86.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £52.69k | £51.28k | £45.49k | £42.21k | £46.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £37.27k | £62.35k | £60.53k | £72.10k | £86.01k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.