Dogfen lywodraethu OXFORDSHIRE PLAY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 276706
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26 APRIL 1978 AS AMENDED 19 SEPTEMBER 1985, 14 OCTOBER 1993, 2 JULY 1998 & 25 NOVEMBER 1998.
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATIONS FOR CHILDREN RESIDENT IN OXFORDSHIRE BEING FACILITIES: (A) OF WHICH SUCH CHILDREN HAVE NEED BY REASON OF THEIR YOUTH OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES; AND (B) WHICH WILL IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE FOR SUCH CHILDREN BY PROMOTING THEIR PHYSICAL , MENTAL AND SPIRITUAL WELL-BEING.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
OXFORDSHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.