Dogfen lywodraethu DORSET POLICE WELFARE FUND
Rhif yr elusen: 276725
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES AMENDED 1ST OCTOBER 1978, 12TH JULY 1981, 12 JULY 1996, 16 MAY 2002 & 10/11/2003.
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST CONTRIBUTING, SERVING MEMBERS OF THE DORSET POLICE, SUPPORT STAFF AND SPECIAL CONSTABULARY, OR THEIR DEPENDANTS WHO ARE WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
DORSET
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.