Hanes ariannol THE CARPENTERS COMPANY CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 276996
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.64m | £1.19m | £1.18m | £1.43m | £1.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.42m | £1.51m | £1.56m | £1.74m | £1.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £707.55k | £342.03k | £362.12k | £494.01k | £646.18k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £928.33k | £852.09k | £822.23k | £934.18k | £1.13m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £684 | £439 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.23m | £1.28m | £1.33m | £1.47m | £1.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £188.30k | £229.28k | £223.59k | £267.15k | £362.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.46k | £6.78k | £7.14k | £11.34k | £8.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.16m | £1.19m | £1.29m | £1.41m | £1.52m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £188.30k | £229.28k | £189.35k | £195.24k | £185.21k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.