Hanes ariannol FRIENDS OF ST MARY'S SCHOOL
Rhif yr elusen: 277302
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/09/2018 | 03/09/2019 | 03/09/2020 | 03/09/2021 | 03/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.19k | £44.66k | £11.40k | £10.15k | £13.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.79k | £8.82k | £7.55k | £3.40k | £7.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.