ymddiriedolwyr WOOTTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 277577
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhys Lewis Jones | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|||||
Neghat Lakdawala | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Zoe Wheeler | Ymddiriedolwr | 06 January 2023 |
|
|
||||
Caroline Amanda Bateman | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
John Graham Mead Webster | Ymddiriedolwr | 10 February 2019 |
|
|
||||
Robin Wheeler | Ymddiriedolwr | 20 February 2013 |
|
|
||||
Dr MARLENE MARGARET FISHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW WARNER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.