Dogfen lywodraethu Professional Association for the Vision Impairment Education Workforce
Rhif yr elusen: 277864
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/04/1979 LAST AMENDED 15 MARCH 2012 15/03/2012 as amended on 25 Mar 2021 as amended on 16 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION AND WELFARE OF VISUALLY IMPAIRED PEOPLE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.