Hanes ariannol THE TAUNTON OPPORTUNITY GROUP
Rhif yr elusen: 277984
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (48 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £64.85k | £74.90k | £103.31k | £77.24k | £79.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £103.96k | £82.68k | £76.79k | £94.00k | £97.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £52.89k | N/A | N/A | £61.75k | £56.62k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £44.37k | £10.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.