ymddiriedolwyr COLNE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 278191
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALLY HARRISON | Cadeirydd | 13 January 2014 |
|
|
||||
Paul Camilleri Mr | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Terry Wager | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|||||
GILL PRAGNELL | Ymddiriedolwr | 01 February 2012 |
|
|
||||
Henry Heylen | Ymddiriedolwr | 20 March 2011 |
|
|
||||
ANTHONY STEWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID PARSONS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
KAREN PARSONS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.