ymddiriedolwyr SRI SATHYA SAI CHARITABLE TRUST UK
Rhif yr elusen: 278481
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR VENKATA VEERABHADRA MUDIGONDA | Cadeirydd | 15 March 2014 |
|
|
||||||
Rajiv Kundra | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||||
Dr JAGANNADHA PAWAN TAMVADA | Ymddiriedolwr | 02 April 2023 |
|
|||||||
Subothini Gunasegaram | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||||
KHUSHAL JETHWANI | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||||
Dr KIRANKUMAR PATEL | Ymddiriedolwr | 08 December 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.