Hanes ariannol VORDA PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 278723
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £93.78k | £104.59k | £93.89k | £105.31k | £111.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £81.38k | £91.36k | £98.70k | £93.22k | £107.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £79.20k | £90.20k | £76.28k | £86.75k | £94.95k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.