ymddiriedolwyr MANUDEN WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 279422
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Branch | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Karen Greaves | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Susan Preston | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Jane Tresadern | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Rosemary Green | Ymddiriedolwr | 13 May 2020 |
|
|
||||
Valerie Bartram | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
ALISON JANE WATSON | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|
||||
Glynis Cheers | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|
||||
Doreen Valerie Adams | Ymddiriedolwr | 14 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.