Hanes ariannol CLEVELAND INDEPENDENT THEATRE COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 279690
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £452.16k | £499.68k | £376.55k | £410.49k | £410.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £449.16k | £516.04k | £277.19k | £404.80k | £404.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £254.92k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £303.32k | £331.50k | £346.09k | £68.53k | £43.29k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.