Hanes ariannol GREAT AND LITTLE HORKESLEY FRIENDSHIP CLUB
Rhif yr elusen: 279728
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.93k | £5.08k | £5.33k | £3.68k | £3.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.20k | £5.83k | £4.87k | £3.36k | £4.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.