ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF ST. MARY'S CHURCH, CHIDDINGFOLD
Rhif yr elusen: 279901
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSEMARY GORRINGE | Cadeirydd | 02 April 2017 |
|
|
||||
Jane Bradford | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Gill Beckwith | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Therese Chapman | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Andrew Steward | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Patricia Gregory Carlton | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
Ron Baker | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.