ymddiriedolwyr FRAMLINGHAM SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 280027
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pamela Claire Morgan | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||||||
Steve Collins | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||||||
Alison Leeding | Ymddiriedolwr | 17 June 2022 |
|
|||||||||
Andrew John Carr | Ymddiriedolwr | 08 January 2019 |
|
|
||||||||
Lisa Harwood | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|
||||||||
Scout Association UK | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.